1
|
|
sünd
| Erra vald, Virumaa | 05.04.1894 |
2
|
|
auaste
| vanem kirjutaja -> sõjaväeametniku asetäitja, 5. jalaväepolk (ülendamine, nimetamine) | 31.05.1919 |
3
|
|
teenistus
| 5. jalaväepolk -> 5. jalaväepolk, asjaajaja kt (ülendamine, nimetamine), sõjaväeametniku asetäitja | 31.05.1919 |
4
|
|
teenistus
| 5. jalaväepolk -> Piirivalve Valitsus (üleviimine), sõjaväeametniku asetäitja | 25.01.1920 |
5
|
|
teenistus
| Piirivalve Valitsus -> 6. Piiriküti pataljon (üleviimine), sõjaväeametniku asetäitja | 14.03.1920 |
6
|
|
abielu
| Elsa Auguste Liiv | 31.07.1920 |
7
|
|
teenistus
| 1. Jalaväerügement -> Sõjaväe Varustusvalitsus, majandusasjanduse käskudetäitja vanemohvitseri kt (üleviimine, nimetamine), sõjaväeametnik | 15.03.1924 |
8
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, korterijaoskond, ülema kt -> Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, korterijaoskond, ülem (määramine), kaitseväe ametnik | 24.02.1932 |
9
|
|
nimemuutus
| Johannes Ohman (Hoffmann) -> Johannes Hiielo | 20.03.1935 |
10
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Väeosade ja asutiste tuletõrjejuhtide ja -instruktorite kursus I, õppejõud (määramine), kaitseväe ametnik | 20.04.1936 30.04.1936 |
11
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Väeosade ja asutiste tuletõrjejuhtide ja -instruktorite kursus II, õppejõud (määramine), kaitseväe ametnik | 04.05.1936 16.05.1936 |
12
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, korterijaoskond, ülem (määramine), sõjaväeametnik | 16.04.1938 |
13
|
|
auaste
| sõjaväeametnik -> admin-kapten, Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond (ülendamine) | 31.07.1940 |
14
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, korterijaoskond, ülem (mainimine), admin-kapten | 20.08.1940 |
15
|
|
teenistus
| Punaarmee (mobiliseerimine) | 28.06.1941 |
16
|
|
surm
| Tallinn, Eesti () | 02.02.1965 |
|