1
|
|
sünd
| Uue-Võidu Viljandimaa | 27.12.1894 |
2
|
|
teenistus
| Inseneripataljon -> Pioneeripataljon (üleviimine), leitnant | 15.03.1924 |
3
|
|
auaste
| -> leitnant, Pioneeripataljon (auastme vanuse täpsustamine) | 10.04.1924 |
4
|
|
auaste
| leitnant -> kapten, Pioneeripataljon (ülendamine) | 20.02.1925 |
5
|
|
auaste
| kapten -> major, Pioneeripataljon (ülendamine) | 19.02.1934 |
6
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon (mainimine), major | 17.12.1934 |
7
|
|
teenistus
| Pioneeriala ohvitseride kursus, õppejõud (määramine), major | 25.06.1935 24.09.1935 |
8
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe inspektuur (lähetus), major | 15.09.1935 14.11.1935 |
9
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> (mainimine), major | 10.10.1935 18.10.1935 |
10
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe inspektuur (lähetuse pikendamine), major | 27.10.1935 15.09.1936 |
11
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe ohvitseride täienduskursus 1935-1936, ülem (määramine), major | 15.11.1935 15.09.1936 |
12
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe ohvitseride täienduskursus 1935-1936, õppejõud (määramine), major | 29.03.1936 |
13
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe inspektuur (lähetus), major | 12.12.1936 11.06.1936 |
14
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe inspektuur, juurde komandeeritud (lähetuse pikendamine), major | 09.06.1937 12.10.1937 |
15
|
|
teenistus
| Pioneeripataljon -> Inseneriväe inspektuur, juures (lähetuse pikendamine), major | 12.10.1937 |
16
|
|
teenistus
| Sõjaministeerium, käsundusohvitser (määramine), major | 25.01.1940 |
17
|
|
teenistus
| Sõjaministeerium, käsundusohvitser -> Sõjaväe Varustusvalitsus, ülema käsutuses (lähetatuks lugemine), major | 07.02.1940 |
18
|
|
teenistus
| Sõjaministeerium, käskudetäitja-ohvitser (mainimine), major | 20.08.1940 |
19
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, juurde komandeeritud (mainimine), major | 20.08.1940 |