2
|
|
nimemuutus
| Egon Neumanskraft -> Egon Eduard Kristjan Nurmet | 27.11.1929 |
3
|
|
teenistus
| 1. Jalaväerügement -> reserv (reservi arvamine), lipnik | 27.11.1929 |
4
|
|
auaste
| vanemallohvitser -> lipnik (ülendamine) | 27.11.1929 |
5
|
|
teenistus
| tagavaravägi -> Varustusvalitsus, relvastusosakond, jaoskond C, vanema pürotehniku kt (teenistusse võtmine, määramiseks), lipnik | 01.10.1936 |
6
|
|
auaste
| lipnik -> nooremleitnant täiendusohvitseri õigustega, Varustusvalitsus (ülendamine) | 15.10.1936 |
7
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, relvastusosakond, laskemoonatöökoda -> Laskemoona tööde alal ettevalmistamiseks kursus 1937, õppejõud (määramine), nooremleitnant | 03.05.1937 01.08.1937 |
8
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, relvastusosakond -> Laskemoonaladude ja laskemoonatöökoja meistrite ja aidameeste kursus 1937-1938, ülem (määramine), nooremleitnant | 01.12.1937 15.03.1938 |
9
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, relvastusosakond -> Laskemoonaladude ja laskemoonatöökoja meistrite ja aidameeste kursus 1937-1938, õppejõud (määramine), nooremleitnant | 01.12.1937 15.03.1938 |
10
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, relvastusosakond, laskemoonajaoskond, ülem (mainimine), nooremleitnant | 20.08.1940 |