1
|
|
sünd
| Sinalepa vald, Läänemaa | 03.08.1901 |
2
|
|
teenistus
| Tankide rood (määramine), alamleitnant | 06.08.1921 |
3
|
|
auaste
| vanem portupee kadett -> alamleitnant (ülendamine) | 28.07.1922 |
4
|
|
teenistus
| Tankide kompanii -> Auto-tankide divisjon (üleviimine), nooremleitnant | 01.08.1923 |
5
|
|
auaste
| -> nooremleitnant, Auto-tankide divisjon (auastme vanuse täpsustamine) | 15.04.1924 |
6
|
|
autasu
| Läti Auto-tankide divisjoni rinnamärk (autasu kandmise loa andmine) | 06.11.1926 |
7
|
|
nimemuutus
| Sergei Laks -> Sergius Laks | 24.11.1926 |
8
|
|
auaste
| nooremleitnant -> leitnant, Auto-tankide divisjon (ülendamine) | 24.11.1926 |
9
|
|
auaste
| leitnant -> kapten, Auto-Tankirügement (ülendamine) | 19.02.1932 |
10
|
|
teenistus
| Kaitsevägede staap, käskudetäitja-ohvitser -> Auto-Tankirügement (lähetus), kapten | 01.04.1932 15.10.1932 |
11
|
|
teenistus
| Auto-Tankirügement -> Ohvitseride Laskespordi Keskühing, revident (mainimine), kapten | 10.03.1935 |
12
|
|
teenistus
| Auto-Tankirügement -> Auto-tankirügemendi ohvitseride täienduskursus 1935, õppejõud (määramine), kapten | 01.10.1935 |
13
|
|
teenistus
| Auto-Tankirügement -> Inseneriväe ohvitseride täienduskursus 1935-1936, õppejõud (määramine), kapten | 15.11.1935 15.09.1936 |
14
|
|
teenistus
| Auto-Tankirügement -> Kaitsevägede staap (üleviimine), kapten | 30.04.1936 |
15
|
|
teenistus
| Kaitsevägede staap -> Auto-tanki ala ohvitseride ettevalmistamise kursus 1936-1937, õppejõud (määramine), kapten | 05.10.1936 30.04.1937 |
16
|
|
teenistus
| Sõjavägede Staap, käskudetäitja-ohvitser -> Sõjateadusliku kirjanduse Edendamise kapitali komitee, liikme asetäitja (määramine), kapten | 30.10.1937 |
17
|
|
auaste
| kapten -> major, Sõjavägede Staap, VI osakond (ülendamine) | 16.02.1940 |
18
|
|
teenistus
| Sõjavägede Staap, VI osakond, A jaoskond, ülem (mainimine), major | 20.08.1940 |
19
|
|
vangistus
| arreteerimine | 24.06.1941 |
20
|
|
surm
| UssolLag () | 08.09.1942 |