2
|
|
teenistus
| Insenerirood (mainimine), ametnik | 01.12.1918 |
3
|
|
teenistus
| ei ole -> Inseneripataljon (mainimine) | 30.01.1919 |
4
|
|
teenistus
| Inseneripataljon, tehnik -> Sõjaväe korterivalitsus, Narva osakond, vanemtehnik (üleviimine, nimetamine), sõjaväeametnik | 02.01.1920 |
5
|
|
teenistus
| Inseneripataljon, tehnik -> Sõjaväe korterivalitsus, Narva osakond, vanemtehnik (parandus) | 13.02.1920 |
6
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus (kutses kinnitamine), sõjaväeametnik | 01.08.1923 |
7
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Väeosade ja asutiste tuletõrjejuhtide ja -instruktorite kursus I, õppejõud (määramine), kaitseväe ametnik | 20.04.1936 30.04.1936 |
8
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Väeosade ja asutiste tuletõrjejuhtide ja -instruktorite kursus II, õppejõud (määramine), kaitseväe ametnik | 04.05.1936 16.05.1936 |
9
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond -> Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, ehituse jaoskond, ehitusinspektor (määramine), sõjaväeametnik | 16.04.1938 |
10
|
|
auaste
| sõjaväeametnik -> admin-kapten, Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond (ülendamine) | 31.07.1940 |
11
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, ehitus-ja korteriosakond, ehitusinspektor (mainimine), admin-kapten | 20.08.1940 |
12
|
|
surm
| Covenant, New Jersey, USA () | 25.08.1984 |