Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum.
Eesti ohvitserid 1918-1940.
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Otselink isikule:
http://prosopos.esm.ee/index.aspx?type=1&id=19440
Ohvitser
Lendur
Arst
Eesnimi
Vladimir
Perenimi
Janits (Janitz)
*
Isanimi
Ivan
Sugu
mees
Sündinud
09.09.1893
Auaste
kolonel
Kommentaarid
Lõpetas Tallinna Peetri reaalkooli ja Tšerepovetsi reaalkooli. Kaitseliidu III klassi kotkarist. Teenistuskäigus vastuolu, vt. 25.07.1919 ja 29.07.1919
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Pildid
Pilt 1/1
Lingid
jrk
Nimetus
Link
Kommentaarid
1
Ohvitseride teenistustoimikud: Janitz, Vladimir Ivan - Johani p; ERA.495.7.1228; 31.08.1910-05.01.1937
https://www.ra.ee/dgs/_purl.php?shc=ERA.495.7.1228:12
NB! Lingi avamiseks peab olema Saaga registreeritud kasutaja
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
Sündmused
[35]
jrk
Sündmus
Kirjeldus
Aeg
1
2
Kirjete arv lehel
select
10
20
50
35
items in
2
pages
1
sünd
Tallinn
09.09.1893
2
teenistus
Konstantini suurtükiväekool (vabatahtlikult teenistusse astumine)
14.09.1910
3
auaste
-> portupeekadett, Konstantini suurtükiväekool (ülendamine)
19.12.1912
4
auaste
portupeekadett -> alamleitnant (ülendamine)
19.08.1913
5
teenistus
76. suurtükiväebrigaad, adjutandi kt (määramine), alamleitnant
01.08.1914
6
teenistus
76. suurtükiväebrigaad, brigaadi kohtu asjaajaja -> 76. suurtükiväebrigaad, patarei vanemohvitser (määramine)
03.12.1914
7
autasu
Püha Anna ordeni IV järk kirjaga "Vapruse eest" (autasustamine)
28.12.1914
8
auaste
alamleitnant -> leitnant, 76. suurtükiväebrigaad (ülendamine)
11.09.1915
9
autasu
Püha Stanislause ordeni III järk mõõkade ja lindiga (autasustamine)
06.10.1915
10
autasu
Püha Anna ordeni III järk mõõkade ja lindiga (autasustamine)
11.01.1916
11
auaste
leitnant -> alamkapten, 76. suurtükiväebrigaad (ülendamine)
08.09.1916
12
autasu
Püha Stanislause ordeni II järk mõõkadega (autasustamine)
26.11.1916
13
teenistus
76. suurtükiväebrigaad, patarei vanemohvitser -> 76. suurtükiväebrigaad, patareiülema kt (määramine)
14.06.1917
14
auaste
alamkapten -> kapten, 76. suurtükiväebrigaad (ülendamine)
18.08.1917
15
autasu
Püha Georgi risti IV järk (autasustamine)
21.08.1917
16
autasu
Püha Anna ordeni II järk mõõkadega (autasustamine)
22.08.1917
17
teenistus
76. suurtükiväebrigaad, patareiülema kt -> 76. suurtükiväebrigaad, patareiülem (määramine)
13.10.1917
18
teenistus
Suurtükiväe tagavarapatarei (teenistusse võtmine)
07.07.1919
19
teenistus
2. Suurtükiväerügement, patarei vanemohvitser (määramine)
25.07.1919
20
teenistus
Suurtükiväe Valitsus, ülema käsutuses (määramine), kapten
29.07.1919
{1}
##LOC[OK]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
{1}
##LOC[OK]##
##LOC[Cancel]##
info@esm.ee
Mõisa tee 1, EE-74001 VIIMSI
2.0.8271.31113