1
|
|
sünd
| Tartumaa | 30.09.1898 |
2
|
|
auaste
| kadett -> nooremleitnant (ülendamine) | 19.09.1923 |
3
|
|
teenistus
| Mereväe kadettide kool -> Merejõudude juhataja käsutuses (teenistusse määramine), nooremleitnant | 20.09.1923 |
4
|
|
auaste
| -> mereväe nooremleitnant, Merejõudude Staap (auastme vanuse täpsustamine) | 10.04.1924 |
5
|
|
teenistus
| Merejõudude Staap -> Peipsi laevastiku divisjon (üleviimine), mereväe nooremleitnant | 14.08.1924 |
6
|
|
auaste
| mereväe nooremleitnant -> mereväe insener-mehhaanik nooremleitnant, Peipsi laevastiku divisjon (ümbernimetamine) | 22.11.1924 |
7
|
|
teenistus
| Peipsi laevastiku divisjon -> Merelaevastiku divisjon (üleviimine), mereväe nooremleitnant | 01.10.1925 |
8
|
|
teenistus
| Merelaevastiku divisjon -> Merekindlused (üleviimine), mereväe nooremleitnant | 01.04.1927 |
9
|
|
auaste
| mereväe nooremleitnant -> mereväeleitnant, Merekindlused (ülendamine) | 25.11.1927 |
10
|
|
auaste
| mereväeleitnant -> vanemleitnant, Merekindlused (ülendamine) | 19.02.1932 |
11
|
|
teenistus
| tagavaravägi -> Varustusvalitsus, relvastusosakond, joonestusbüroo, juhataja kt (teenistusse võtmine, määramiseks), vanemleitnant | 16.03.1935 |
12
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, relvastusosakond -> Suurtükimeistrite kursus 1936, õppejõud (määramine), vanemleitnant | 02.03.1936 01.08.1936 |
13
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, relvastusosakond -> Relvurallohvitseride kursus 1936, õppejõud (määramine), vanemleitnant | 31.08.1936 31.12.1936 |
14
|
|
teenistus
| Varustusvalitsus, relvastusosakond, joonestusbüroo, juhataja kt -> Varustusvalitsus, relvastusosakond, joonestusbüroo, juhataja (määramine), vanemleitnant | 12.10.1936 |
15
|
|
nimemuutus
| Rudolf Brükkel (Brückel) -> Rudolf Prükkel | 05.12.1938 |
16
|
|
teenistus
| Sõjaväe Varustusvalitsus, tehnikaosakond, tehnikamoona jaoskond, ülem (mainimine), vanemleitnant | 20.08.1940 |
17
|
|
surm
| Krutihha () | 01.10.1941 |